WIR ÜBER UNS // Erfolge und Sportgrößen
1. Vorsitzende bzw. Präsidenten des BTSV Eintracht
Jahr von - bis | Name, Vorname |
---|---|
1895 - 1900 | Stansch, Karl |
1900 - 1901 | Grote, H. |
1901 - 1903 | Siebrecht, Kurt |
1903 - 1914 | Runge, Johannes |
1914 - 1919 | Dietrich, Otto |
1919 - 1920 | Steinhoff, Willi |
1920 - 1921 | Dette, Karl |
1921 - 1922 | Strauch Prof. Dr. |
1922 - 1925 | Dette, Karl |
1925 - 1928 | Mittendorf Dr. |
1928 - 1931 | Müller Dr. |
1931 - 1933 | Götze Dr. |
1933 - 1944 | Kuhlmann, Benno |
1944 - 1945 | Lorenz, Adolf |
1946 - 1947 | Püschel, Artur |
1947 - 1949 | Michel, Karl |
1949 - 1952 | Sauerbrey, Kurt |
1952 - 1965 | Hopert, Kurt Dr. |
1965 - 1969 | Fricke, Ernst |
1969 - 1971 | Müller, Rudolf |
1971 - 1978 | Fricke, Ernst |
1978 - 1980 | Jaenicke, Günter |
1980 - 1983 | Jäcker, Hans |
1983 - 1986 | Mast, Günther |
17.03.1986 - 28.01.1987 | Leiste, Klaus |
1987 - 23.09.1993 | Tenzer, Harald |
24.09.1993 - 29.11.1993 | Niemsch, Wolfgang (komm.) |
30.11.1993 - 1995 | Tenzer, Harald |
1995 - 2000 | Dohr, Helmut |
2000 - 2007 | Glogowski, Gerhard |
2007 - 2020 | Ebel, Sebastian |
2020 - 2022 | Bratmann, Christoph |
seit 2022 | Kumpis, Nicole |